Hanes ariannol THE SIR ANDREW JUDD FOUNDATION

Rhif yr elusen: 307099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.00m £1.88m £2.15m £2.30m £2.35m
Cyfanswm gwariant £2.02m £2.63m £1.98m £2.42m £2.81m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £36 £48
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.20m £1.88m £2.15m £2.30m £2.35m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.87m £2.46m £1.91m £2.34m £2.70m
Gwariant - Ar godi arian £144.23k £166.15k £71.54k £83.99k £109.33k
Gwariant - Llywodraethu £16.46k £16.71k £46.59k £79.23k £261.32k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.86m £2.28m £1.66m £2.03m £2.44m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £114.23k £136.15k £41.54k £3.43k £109.33k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0