THORNLEIGH CAMPHILL COMMUNITIES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Thornleigh Camphill Communities comprises the Hatch Camphill Community and Orchard Leigh Camphill Community. The Hatch and Orchard Leigh provides supported living services and day opportunities for adults with learning difficulties and autism.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£7,432,231
Roddion a chymynroddion | £966.41k | |
Weithgareddau elusennol | £6.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £8.25k | |
Buddsoddiadau | £26.70k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,221,812
Codi arian | £13.32k | |
Weithgareddau elusennol | £7.21m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,430,871 o 15 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £13.32k | |
Gwariant elusennol | £7.21m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £210.42k |
Pobl

219 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 26 Hydref 1962: Cofrestrwyd
- CAMPHILL COMMUNITIES THORNBURY LTD (Enw gwaith)
- CAMPHILL COMMUNITIES THORNBURY LIMITED (Enw blaenorol)
- THE SHEILING CURATIVE SCHOOL (THORNBURY) LIMITED (Enw blaenorol)
- THE SHEILING CURATIVE SCHOOLS LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tindale | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Dean Elwyn Barnett | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
William Anthony Nowlan | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
GRAHAM HOWARD SNELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
John Southcombe | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.87m | £6.50m | £6.74m | £6.10m | £7.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.39m | £6.32m | £6.57m | £6.68m | £7.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.84m | £6.48m | £6.56m | £6.07m | £6.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.33k | £14.99k | £15.92k | £11.17k | £966.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.94k | £1.26k | £4.11k | £9.47k | £8.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.84m | £6.48m | £6.72m | £6.07m | £6.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.47k | £232 | £835 | £15.65k | £26.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £495 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.38m | £6.31m | £6.56m | £6.66m | £7.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.88k | £10.23k | £15.65k | £21.41k | £13.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.65k | £19.02k | £0 | £24.70k | £29.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.71m | £2.68m | £2.65m | £2.64m | £3.55m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.01m | £3.26m | £3.44m | £2.69m | £1.74m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.13m | £1.17m | £1.15m | £966.56k | £717.84k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JUNE 1951 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 17 FEBRUARY 2004 AND 6 FEBRUARY 2007. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS, FOR THE PUBLIC BENEFIT; (1) TO RELIEVE SICKNESS, PROMOTE GOOD HEALTH, PROVIDE CARE TO AND ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF: PEOPLE WITH A DISABILITY (WHETHER MENTAL OR PHYSICAL), THE YOUNG, THE OLD, OR PEOPLE OTHERWISE IN NEED, IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF DR RUDOLF STEINER (AS SUMMARISED IN THE APPENDIX TO THIS MEMORANDUM), PARTICULARLY (WITHOUT LIMITATION) BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF COMMUNITIES IN THE FORM OF VILLAGES, RESIDENTIAL HOUSES, DAY CENTRES, KINDERGARTENS, SCHOOLS, COLLEGES OR OTHER TYPES OF SOCIAL AND/OR EDUCATIONAL COMMUNITY IN WHICH BENEFICIARIES LIVE AND/OR TO WHICH THEY OTHERWISE RESORT, IN COMMUNITY WITH PEOPLE PROVIDING SUPPORT, AND (2) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF DR RUDOLPH STEINER (AS SUMMARISED IN THE APPENDIX TO THIS MEMORANDUM)
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 26 Hydref 1962 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thornleigh Camphill Communities
The Hatch Camphill Community
23 Castle Street
Thornbury
BRISTOL
BS35 1HQ
- Ffôn:
- 01454413010
- E-bost:
- trustees@thornleigh.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window