THE FORUM TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1074619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Management of the landmark Forum building. Staging of events for the public as well as being a venue for other organisations to put on exhibitions and events with a focus on science, technology, learning and community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • NORFOLK AND NORWICH MILLENNIUM COMPANY LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN ANTHONY FRY Cadeirydd 01 January 2015
Dim ar gofnod
Professor Catherine Teresa Richardson Ymddiriedolwr 02 December 2024
MALONE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr Claire Kidman Ymddiriedolwr 12 February 2024
FRERE ROAD COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Jeremy Laurence White Ymddiriedolwr 12 September 2022
FOOD AND FARMING DISCOVERY TRUST
Derbyniwyd: 118 diwrnod yn hwyr
Professor Simon Ofield-Kerr Ymddiriedolwr 01 May 2021
Dim ar gofnod
David John Merrick Ymddiriedolwr 19 March 2018
Dim ar gofnod
Stephen John Morphew Ymddiriedolwr 02 October 2017
Dim ar gofnod
ANDREW JONATHAN BARNES Ymddiriedolwr 10 July 2017
ST. GEORGE'S GUILDHALL AND CREATIVE HUB
Derbyniwyd: Ar amser
THE GLOUCESTER (1682) CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN ELIZABETH GUEST Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
Christopher Maw Ymddiriedolwr 18 May 2009
JOHN INNES CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF WROXHAM BURE VALLEY CHARITABLE TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CAROLINE JARROLD Ymddiriedolwr 19 January 2009
NORWICH PRINTING MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY FOR A VICARAGE AND AUGMENTATION OF THE INCOME OF THE VICAR
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.96m £2.15m £3.06m £3.42m £3.53m
Cyfanswm gwariant £3.97m £3.38m £3.73m £4.12m £4.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £168.13k £841.62k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.00k £104.18k £284.87k £71.49k £4.72k
Incwm o roddion a chymynroddion £29.84k £105.18k £289.72k £74.49k £59.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £979.46k £376.69k £836.21k £1.09m £1.12m
Incwm - Weithgareddau elusennol £285.57k £21.35k £156.04k £239.11k £282.13k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.66m £1.41m £1.72m £2.02m £2.07m
Incwm - Arall £0 £246.45k £54.99k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.72m £2.38m £2.14m £2.20m £2.19m
Gwariant - Ar godi arian £1.25m £993.38k £1.59m £1.92m £2.24m
Gwariant - Llywodraethu £102.91k £117.56k £106.13k £102.83k £106.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £747.04k £0 £1.17m £1.65m £1.57m
Gwariant - Arall £3.81k £4.51k £196 £953 £4.96k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £24.49m £23.35m £21.42m £20.56m £19.73m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £1.39m £1.39m £1.39m
Cyfanswm asedau £4.80m £4.88m £5.29m £5.44m £5.57m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £814.59k £970.42k £1.01m £1.00m £1.21m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 09 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 09 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 18 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 18 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE FORUM TRUST LTD
THE FORUM
MILLENNIUM PLAIN
NORWICH
NR2 1TF
Ffôn:
01603 727950