ymddiriedolwyr QUEEN MARY'S COLLEGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 307257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLIE BONE | Cadeirydd | 26 January 2022 |
|
|
||||
Simon John Barnard | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Alexandra Alexis Smith | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
TIMOTHY JACKSON | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
keith george chapman mbe | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
MARK ANTHONY LANE | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
RICHARD IAIN ANDERSON KNAPMAN | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||
Dr B Linklater | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|||||
GAIL ELIZABETH TOMBLIN | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.