Hanes ariannol The Autumn Centre

Rhif yr elusen: 1066579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.79k £32.65k £52.84k £67.13k £66.12k
Cyfanswm gwariant £48.02k £19.87k £37.48k £64.54k £73.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.00k £21.00k £10.22k £4.72k £5.72k