Ymddiriedolwyr TAVERHAM RECREATIONAL FACILITIES LTD

Rhif yr elusen: 1062217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joby Mason Castlo-Hall Cadeirydd 21 November 2019
Dim ar gofnod
John Richard Baker Ymddiriedolwr 07 March 2024
Dim ar gofnod
Adrian Stephen Marr Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
Carolyn Mary Duthie Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
MATTHEW BRINE Ymddiriedolwr 19 April 2013
Dim ar gofnod
MRS JACKIE GLENN Ymddiriedolwr 08 September 2008
Dim ar gofnod