Hanes ariannol ST MARY'S COLLEGE, BITTERNE PARK, SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 307286
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78m | £1.55m | £1.79m | £2.73m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.83m | £1.72m | £1.79m | £2.69m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100 | £1.25k | £39.90k | £17.22k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.63m | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.44m | £1.60m | £2.47m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £265 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £143.68k | £106.49k | £155.96k | £246.58k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.80m | £1.68m | £1.73m | £2.69m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £5.00k | £8.40k | £8.40k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.