EMBLEY PARK SCHOOL (1968) LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
- Wiltshire
Llywodraethu
- 10 Mehefin 1968: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- EMBLEY PARK JUNIOR SCHOOL (Enw gwaith)
- EMBLEY PARK SCHOOL (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 19 Mai 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 11 Gorffennaf 2005 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | 11 Gorffennaf 2005 | 11 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 12TH MARCH 1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 9TH DECEMBER 1987 AND SPECIAL RESOLUTION DATED 8 JULY 1996
Gwrthrychau elusennol
A. TO PROVIDE A SOUND EDUCATION FOR BOYS AND GIRLS . B. TO ADVANCE IN ANY MANNER THE CAUSE OF BOYS AND GIRLS EDUCATION WHETHER GENERAL, PROFESSIONAL OR TECHNICAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window