STELLA TAYLOR YOUNG CHRISTIAN MUSICIANS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sponsors the musical training of young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatenda Chitsunge | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
MICHELLE SUSAN McCormick | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES HENRY STUART ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL DAGGETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN GURNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAPTAIN MARC WILLIAM RICHMOND TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £609 | £507 | £533 | £564 | £560 | |
|
Cyfanswm gwariant | £420 | £408 | £372 | £591 | £984 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 APRIL 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO YOUNG CHRISTIAN TO ENABLE THEM TO RECEIVE PROFESSIONAL LESSONS ON THE LEARNING OF ANY MUSIC INSTRUMENT USED IN THE CHURCH, PREFERABLY KEYBOARD, OR IN THE PURSUIT OF SINGING LESSONS OR CHORAL DIRECTION PROVIDED THEY INDICATE THEIR INTENTION OF USING SUCH TRAINING IN THE PRAISE OF OUR LORD.
Maes buddion
LEIGHTON BUZZARD, BEDFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 THE HEATH
LEIGHTON BUZZARD
LU7 3HL
- Ffôn:
- 01525373802
- E-bost:
- b.gurney@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window