Hanes ariannol BALLARD SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 307328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.44m | £5.36m | £6.74m | £7.12m | £7.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.19m | £5.62m | £5.90m | £6.41m | £7.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £186.90k | £50.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £325.11k | £1.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.21k | £18.30k | £0 | £23.19k | £40.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.25m | £5.05m | £6.20m | £6.99m | £7.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £124.00k | £100.78k | £80.86k | £81.78k | £145.85k | |
|
Incwm - Arall | £21.07k | £195.32k | £141.17k | £21.87k | £53.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.18m | £5.61m | £5.89m | £6.40m | £7.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.05k | £11.23k | £12.75k | £13.27k | £15.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.18k | £11.02k | £11.22k | £14.03k | £19.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.05k | £0 | £12.75k | £13.27k | £15.85k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.