Hanes ariannol BEXLEY WOMENS AID

Rhif yr elusen: 1063427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £159.42k £156.89k £108.11k £183.45k £247.28k
Cyfanswm gwariant £220.27k £229.11k £209.31k £194.11k £245.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £82.12k £30.34k £56.70k £87.55k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £62.86k N/A N/A £38.42k N/A