Hanes ariannol MIDLAND AND GREAT NORTHERN JOINT RAILWAY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1063676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £304.03k | £1.32m | £276.52k | £321.36k | £314.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.17k | £226.97k | £265.37k | £169.58k | £207.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £163 | £167 | £65 | £217 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.07m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £50.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £188.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £11.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £1.01m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £189.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £37.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £8.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.