MIDLAND AND GREAT NORTHERN JOINT RAILWAY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1063676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A professional charitable organisation, adding historical value to the knowledge of the general public about the Midland and Great Northern Joint Railway and heritage railways in general, in a manner which is both educational and fun for the members and the general public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 291275 THE CARRIAGE AND WAGON TRUST
  • 30 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • M&GN SOCIETY (Enw gwaith)
  • THE POPPY LINE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martin Robert Blee BFP ACA Cadeirydd 06 October 2021
Dim ar gofnod
David James Ballard Ymddiriedolwr 03 December 2022
Dim ar gofnod
Susan Denise Roberts Ymddiriedolwr 06 October 2021
Dim ar gofnod
GRAEME WIGGLESWORTH Ymddiriedolwr 19 March 2016
Dim ar gofnod
KEITH ROLAND ASHFORD Ymddiriedolwr 28 January 2012
Dim ar gofnod
NIGEL ANTHONY SCARLETT Ymddiriedolwr 13 October 2001
Dim ar gofnod
TONY DEWEY Ymddiriedolwr 30 January 1999
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.32m £276.52k £321.36k £314.51k £581.00k
Cyfanswm gwariant £226.97k £265.37k £169.58k £207.02k £449.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £167 £65 £217 £0 £243
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.07m N/A N/A N/A £337.28k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £50.52k N/A N/A N/A £10.90k
Incwm - Weithgareddau elusennol £188.46k N/A N/A N/A £186.63k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £11.12k N/A N/A N/A £46.19k
Incwm - Arall £1.56k N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £1.01m N/A N/A N/A £298.38k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £189.85k N/A N/A N/A £437.81k
Gwariant - Ar godi arian £37.12k N/A N/A N/A £12.15k
Gwariant - Llywodraethu £8.85k N/A N/A N/A £24.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £13.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £5.06k
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Asedau hunan ddefnydd £825.54k N/A N/A N/A £919.78k
Buddsoddiadau tymor hir £1.20m N/A N/A N/A £1.22m
Cyfanswm asedau £870.79k N/A N/A N/A £1.27m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £7.56k N/A N/A N/A £119.30k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 29 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 29 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 22 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 22 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SHERINGHAM STATION
STATION APPROACH
SHERINGHAM
NORFOLK
NR26 8RA
Ffôn:
07818 577212