Ymddiriedolwyr MIDLAND AND GREAT NORTHERN JOINT RAILWAY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1063676

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Robert Blee BFP ACA | Cadeirydd | 06 October 2021 |
|
|
||||
David James Ballard | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Susan Denise Roberts | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
GRAEME WIGGLESWORTH | Ymddiriedolwr | 19 March 2016 |
|
|
||||
KEITH ROLAND ASHFORD | Ymddiriedolwr | 28 January 2012 |
|
|
||||
NIGEL ANTHONY SCARLETT | Ymddiriedolwr | 13 October 2001 |
|
|
||||
TONY DEWEY | Ymddiriedolwr | 30 January 1999 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.