Hanes ariannol THE STEVENSON CENTRE

Rhif yr elusen: 1067925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.07k £56.69k £77.24k £75.35k £83.34k
Cyfanswm gwariant £62.75k £51.80k £57.46k £82.83k £84.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.71k £8.00k £890 N/A