Hanes ariannol WYKEHAM HOUSE SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 307339
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014
Cyfanswm Incwm Gros £1.65m £1.58m £1.52m £1.43m £1.47m
Cyfanswm gwariant £1.69m £1.58m £1.51m £1.50m £1.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £1.34m £1.36m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.65m £1.58m £1.42m £0 £8
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £153 £246 £133 £91 £0
Incwm - Arall £0 £0 £97.61k £92.10k £110.11k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.68m £1.58m £1.49m £1.48m £1.56m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.98k £5.13k £5.08k £4.70k £5.02k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £10.48k £0 £0