Hanes ariannol ST NICHOLAS' SCHOOL (FLEET) EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.18m | £3.86m | £4.07m | £4.46m | £4.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.10m | £4.11m | £4.01m | £4.39m | £4.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £74.33k | £94.36k | £59.40k | £56.61k | £78.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £8.05k | £288 | £2.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.29k | £4.90k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.16m | £3.83m | £4.04m | £3.87m | £3.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.20k | £5.20k | £122 | £306 | £9.74k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £20.03k | £16.23k | £594.16k | £797.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.03m | £4.06m | £3.97m | £4.37m | £4.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £37.59k | £21.36k | £43.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.08k | £13.45k | £0 | £0 | £998.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £66.88k | £55.39k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.