Hanes ariannol WEST HILL SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.05m | £3.77m | £3.88m | £4.05m | £3.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.04m | £3.80m | £3.83m | £3.80m | £3.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £135.94k | £30.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.54k | £151.00k | £33.02k | £23.80k | £11.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £138.06k | £489.60k | £133.09k | £173.64k | £155.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.47m | £3.12m | £3.71m | £3.85m | £3.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.90k | £1.78k | £218 | £1.87k | £26.10k | |
|
Incwm - Arall | £406.76k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.00m | £3.77m | £3.78m | £3.79m | £3.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.77k | £32.51k | £54.62k | £5.29k | £1.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.