ymddiriedolwyr WEST HILL SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Murphy | Cadeirydd | 08 June 2016 |
|
|
||||
Andrew Gist | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Matthew Johnathan Jensen | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Penelope Jane Prescott | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Jonathan Anthony Frank Marren | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Sally Georgina Sproul | Ymddiriedolwr | 14 November 2021 |
|
|
||||
Duncan Sinclair | Ymddiriedolwr | 29 December 2019 |
|
|
||||
Caroline Jonas | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||
Gillian Sommers | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||
Peter A B Taylor | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
ANDREW SEARS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.