Hanes ariannol HERITAGE HOUSE CARING GROUP ( WELLS-NEXT-THE-SEA ) LIMITED
Rhif yr elusen: 1062170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.46k | £250.59k | £289.39k | £244.73k | £469.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £278.44k | £244.07k | £263.68k | £291.65k | £308.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.94k | N/A | £52.76k | N/A | £56.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £81.87k | £56.78k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.