ymddiriedolwyr HERITAGE HOUSE CARING GROUP ( WELLS-NEXT-THE-SEA ) LIMITED
Rhif yr elusen: 1062170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrianne Granville | Cadeirydd | 27 September 2021 |
|
|
||||
Colin Percival Hargreaves | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Nicola Ann Bidwell | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Peter Pattrick | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
William Peter Garnett | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|||||
Elizabeth Noy | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Dr Andrew Llewelyn | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
DAVID HORTON-FAWKES | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
Sally Whitworth | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.