Hanes ariannol NORTH DEAN MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 1069901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.02k £13.76k £8.25k £9.71k £8.79k
Cyfanswm gwariant £8.14k £3.87k £10.46k £8.87k £12.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £400 £10.00k N/A N/A N/A