Ymddiriedolwyr NORTH DEAN MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 1069901

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER KEEN | Cadeirydd | 27 January 2007 |
|
|
||||
Robert Howard | Ymddiriedolwr | 13 October 2024 |
|
|
||||
Jeremy David Mudie | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Sharon Lesley Constancon | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Dr Linda Kathryn Bell | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
IVOR LEONARD BEEKS | Ymddiriedolwr | 19 January 2009 |
|
|
||||
SUSANNAH HOWARD | Ymddiriedolwr | 27 January 2007 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.