Hanes ariannol VOLUNTARY ACTION EPPING FOREST
Rhif yr elusen: 1097376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460.87k | £483.11k | £569.42k | £700.58k | £572.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.79k | £492.18k | £498.85k | £632.09k | £628.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £218.67k | £206.08k | £261.90k | £337.90k | £217.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £18.78k | £7.93k | £13.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £24.76k | £51.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £540.88k | £667.79k | £502.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £667 | £106 | £5.03k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £9.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £498.85k | £632.09k | £628.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.