CARERS TRUST BUCKS AND MILTON KEYNES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports carers throughout Buckinghamshire through support groups, telephone advice, information and training and disbursement of bursary grants. The Charity also runs specialist support groups for parent carers, young carers, male carers and mental health. There is a young carers support team.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,001,221
Roddion a chymynroddion | £50.30k | |
Weithgareddau elusennol | £950.92k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£958,682
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £958.68k | |
Arall | £0 |
£104,316 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £820,919 o 1 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £958.68k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £42.54k |
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £958.68k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £146.85k |
Pobl

27 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- AYLESBURY VALE CARERS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- CARERS BUCKS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Emma Lowndes | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|||
Nicola Lauris Jacobs | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||
Dr Jitka Vseteckova | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|||
Mark Willis | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|||
STEWART GEORGE | Ymddiriedolwr | 03 July 2017 |
|
|||
Dr LESLIE DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|||
MR MIKE ROWLANDS | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.06m | £1.07m | £1.03m | £1.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £980.87k | £989.22k | £984.03k | £958.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £887.53k | £820.92k | £820.92k | £820.92k | £820.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.15k | £117.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53.34k | £55.29k | £40.42k | £59.53k | £50.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.26k | £22.52k | £16.65k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £905.90k | £985.84k | £1.01m | £971.39k | £950.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £57.88k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £272 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £30.68k | £28.35k | £28.36k | £29.24k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £979.58k | £988.76k | £983.36k | £958.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £943 | £1.29k | £462 | £672 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.76k | £0 | £9.15k | £9.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £26.91k | £15.24k | £7.62k | £193 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.08m | £1.32m | £1.38m | £1.31m | £1.42m | |
|
Cyfanswm asedau | £302.66k | £585.91k | £630.16k | £549.07k | £517.82k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £183.40k | £372.18k | £328.23k | £192.84k | £118.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/10/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15/07/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF PERSONS WITH A DISABILITY ARISING FROM AGE, SICKNESS OR PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY WHO ARE DEPENDENT ON OTHERS FOR THEIR CARE BY THE PROVISION OF PRACTICAL HELP, ADVICE, ASSISTANCE, SERVICE, SUPPORT, ADVOCACY AND INFORMATION TO SPOUSES, PARTNERS, RELATIVES AND OTHERS WHO HAVE OR ASSUME AN UNPAID RESPONSIBILITY FOR THEIR CARE AND TREATMENT (THE CARERS) 2 TO PROMOTE THE INTERESTS OF THE CARERS DEFINED IN CLAUSE 3.1 INCLUDING THE RELIEF OF HARDSHIP AND MENTAL OR PHYSICAL SICKNESS AMONGST THE CARERS 3 TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION CONCERNING THE CARE AND TREATMENT OF THOSE REQUIRING SUCH CARE AND TREATMENT AND THEIR CARERS 4 TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL).
Maes buddion
BUCKINGHAMSHIRE
Elusennau cysylltiedig
- 26 Mehefin 2007 : Asset transfer out
- 22 Tachwedd 2006 : Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 2007 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Carers Bucks
Ardenham Court
Oxford Road
AYLESBURY
Buckinghamshire
HP19 8HT
- Ffôn:
- 01296392711
- E-bost:
- mail@carersbucks.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window