Hanes ariannol NORMAN COURT TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 307426
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £0 £6.76k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £16.34k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0