ymddiriedolwyr BILDESTON KINGS PIGHTLE TRUST
Rhif yr elusen: 1065766
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Marie Slater | Cadeirydd | 01 April 2013 |
|
|
||||
Nicholas John Dodson | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
William George Pratt | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Stuart Frank Neville Miller | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
Robin Michael Taylor | Ymddiriedolwr | 29 September 2016 |
|
|
||||
Susan Mary Noakes | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Elaine Ann Talbott | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
RICHARD CHARLES LESTER | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.