CARERS SUPPORT SPELTHORNE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Carers Support Spelthorne - CSS - has ceased to provide services to carers in Spelthorne following the withdrawal of core funding by Surrey County Council. CSS supported carers in confidence providing a listening ear, advocacy, training and information. It represented them on both statutory and voluntary agencies promoting a greater understanding of their needs to the professional community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1116714 ACTION FOR CARERS (SURREY)
- 21 Mawrth 1997: Cofrestrwyd
- 18 Ionawr 2023: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.74k | £19 | £600 | £69 | £9 | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.68k | £736 | £500 | £20.00k | £21.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £108.11k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Chwefror 2020 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH JANUARY 1997
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PERSONS IN THE BOROUGH OF SPELTHORNE WHO ARE AGED, DISABLED, ILL, INFIRM, OR WHO ARE OTHERWISE IN NEED OF CARE BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND OTHER ASSISTANCE FOR THE CARERS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
BOROUGH OF SPELTHORNE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window