ELIZABETH HUTCHINSON'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity makes grants to assist student, residents within Northill Parish between the ages of 16-25 who are in further education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 01 Awst 1961: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Ernest Dawson | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|||||
Katie Hanlon | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|||||
Nicholas Corbett | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|||||
STEPH WHITE | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
|
||||
Linda Smith | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|||||
ANNA CAROLINE FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|||||
PETER JOHN ONION | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.32k | £6.40k | £6.97k | £6.11k | £5.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.43k | £6.47k | £5.06k | £6.04k | £6.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Awst 2024 | 189 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 2ND 1728. SCHEME DATED 10TH DECEMBER 1963
Gwrthrychau elusennol
EXHIBITIONS TENABLE AT ANY SECONDARY SCHOOL, TRAINING COLLEGE FOR TEACHERS, UNIVERSITY, OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER EDUCATION. ASSISTANCE ON ENTERING A PROFESSION, TRADE OR CALLING. OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION OF PERSONS OF EITHER SEX UNDER 25 YEARS OF AGE, WITH A PREFERENCE FOR GIRLS AND YOUNG WOMEN WHO HAVE LOST ONE OR BOTH PARENTS.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF NORTHILL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Shakespeare Drive
Upper Caldecote
BIGGLESWADE
SG18 9DD
- Ffôn:
- 01767318993
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window