ymddiriedolwyr FAMILIES INFOCUS (ESSEX)
Rhif yr elusen: 1062311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Cornell | Cadeirydd | 11 March 2024 |
|
|
||||
Susan Jane Dewar | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Julie Sarti | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Marc Jordan | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Andrew Gothard | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
MARTIN PETER MERRELL | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.