BRAINS MATTER CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brains Matter works throughout West Kent. It supports people who have sustained an acquired brain injury and their families and carers. It offers a day service and community support providing social rehabilitation and respite for people aged 18 years and over, who have moderate to severe brain injury.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 17 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- HEADWAY IN WEST KENT (Enw blaenorol)
- HEADWAY TUNBRIDGE WELLS AND DISTRICT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Mary Clark-Wilson | Cadeirydd | 21 March 2019 |
|
|
||||
Paul Francis Lester | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
John Kennedy | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Edward Fardell | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Leeann Barker | Ymddiriedolwr | 12 August 2019 |
|
|
||||
Erika Jane Johnson | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Susan Pearce | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £223.27k | £109.96k | £89.90k | £107.56k | £215.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £191.82k | £170.32k | £204.20k | £203.05k | £242.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £44.95k | £67.49k | £15.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/06/1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 MAY 2017, 24 JUN 2019, 30 OCT 2024 AND 7TH APRIL 2025.
Gwrthrychau elusennol
[A] TO ADVANCE , PROMOTE, AND ASSIST IN THE REHABILITATION OF PERSONS WHO SUFFERED HEAD INJURIES RESULTING IN BRAIN DAMAGE AND WHO RESIDE IN THE AREA AT WHICH THE COMPANY'S ACTIVITIES ARE TARGETED (AS DETERMINED BY THE COMPANY FROM TIME TO TIME) BY THE PROVISION OF SUCH SERVICES AND FACILITIES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY IT. [B] TO SUPPORT INFORM AND GUIDE CARERS AND FAMILIES OF PERSONS WHO HAVE SUFFERED HEAD INJURIES. [C] TO MAINTAIN , DEVELOP AND MANAGE A CENTRE TO ASSIST WITH THE REHABILITATION OF HEAD - INJURED PERSONS AND CO-OPERATE WITH ANY OTHER BODIES IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR THE CARRYING ON ALL SUCH ACTIVITIES AS MAY BR PROMOTED BY THE COMPANY
Maes buddion
KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 CULVERDEN PARK
TUNBRIDGE WELLS
TN4 9QT
- Ffôn:
- 01892619001
- E-bost:
- info@brainsmatter.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window