Tapping House Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of holistic day therapy, outpatients, including lymphoedema care, bereavement support, carer support, home care, equipment loan, information and telephone support to communities in North, West and mid Norfolk and surrounding areas
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,687,446
Roddion a chymynroddion | £990.41k | |
Weithgareddau elusennol | £1.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.37m | |
Buddsoddiadau | £19.88k | |
Arall | £3.40k |
Cyfanswm gwariant:
£5,130,550
Codi arian | £384.12k | |
Weithgareddau elusennol | £3.55m | |
Arall | £1.20m |
£25,003 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,253,007 o 8 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.58m | |
Gwariant elusennol | £3.55m |
Pobl

132 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
353 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 10 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- TAPPING HOUSE HOSPICE (Enw blaenorol)
- THE NORFOLK HOSPICE (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Peter Chappell | Ymddiriedolwr | 31 October 2024 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Cole | Ymddiriedolwr | 31 October 2024 |
|
|||||
Dr Lesley June Macdonald | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Mary-Jane Edwards | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Andrea Harvey Craig | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Dr Laurence Kingsley Atkinson | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Timothy Francis How | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|||||
Susan Christine Crossman | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.00m | £4.09m | £4.92m | £4.53m | £4.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.96m | £3.91m | £4.26m | £5.07m | £5.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £789.26k | £927.19k | £615.80k | £951.83k | £1.25m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.14m | £507.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £856.85k | £1.34m | £809.13k | £990.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.94m | £988.65k | £1.98m | £2.39m | £2.37m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £875.72k | £1.10m | £1.12m | £1.32m | £1.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.52k | £2.79k | £1.90k | £11.90k | £19.88k | |
|
Incwm - Arall | £118.74k | £1.14m | £474.70k | £62 | £3.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £209.17k | £192.49k | £697.28k | £191.20k | £332.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.53m | £2.73m | £2.93m | £3.48m | £3.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £401.44k | £317.57k | £1.32m | £1.60m | £384.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.42k | £20.20k | £0 | £14.20k | £14.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.74k | |
|
Gwariant - Arall | £1.03m | £867.44k | £0 | £0 | £1.20m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.76m | £4.81m | £4.67m | £4.59m | £4.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £301 | £399 | £421 | £501.15k | £529.90k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.56m | £1.69m | £2.43m | £1.49m | £1.11m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £504.90k | £510.61k | £440.64k | £465.78k | £429.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Chwefror 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Chwefror 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEM AND ARTS OF ASS'N INCORP'D 20 JUNE 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RES'N DATED 21 APRIL 1997. CERT OF INCORP'N ON CHANGE OF NAME DATED 27 APRIL 2000. AS AMENDED BY SPECIAL RES'N DATED 19 OCTOBER 2006. CERT OF INCORP ON CHANGE OF NAME 27 MAY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 MAY 2014 as amended on 31 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
TO BRING RELIEF TO PERSONS WHO ARE SUFFERING FROM CHRONIC OR TERMINAL ILLNESS BY PROVIDING FOR, ASSISTING WITH , PROMOTING AND ENCOURAGING, THE TREATMENT, NURSING AND CARE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
NORFOLK, CAMBRIDGESHIRE AND LINCOLNSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tapping House
Wheatfields
Hillington
KING'S LYNN
Norfolk
PE31 6BH
- Ffôn:
- 01485601700
- E-bost:
- enquiries@tappinghouse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window