DE LA WARR PAVILION CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Free access to the Grade One Listed De La Warr Pavilion. Four major exhibitions a year - free of charge. All year programme of live performance. All year programme of educational projects, classes and workshops. Tours of the building.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,699,849
Roddion a chymynroddion | £1.75m | |
Weithgareddau elusennol | £1.39m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.43m | |
Buddsoddiadau | £29.49k | |
Arall | £93.78k |
Cyfanswm gwariant:
£4,721,466
Codi arian | £1.12m | |
Weithgareddau elusennol | £3.60m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,468,922 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.12m | |
Gwariant elusennol | £3.60m |
Pobl

64 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 1997: Cofrestrwyd
- DE LA WARR PAVILION CHARITABLE TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- DE LA WARR PAVILLION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN BIRD | Cadeirydd |
|
|
|||||
DAVID EDWIN GEORGE GETTY | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Peter Christopher Watters | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Cllr Kathryn Margaret Field | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|||||
Anna Starling | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Yasufumi Nakamori | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Joanne Calladine-Evans | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Lucy Homer | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Henry Abosi | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Daphne Thissen | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Councillor Hazel Timpe | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Judy Cligman | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Lawrence Zeegan | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.62m | £3.02m | £4.08m | £3.88m | £4.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58m | £2.26m | £3.61m | £4.40m | £4.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.40m | £2.02m | £1.71m | £1.08m | £1.47m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.67m | £2.74m | £2.30m | £1.45m | £1.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.20m | £132.07k | £829.86k | £1.21m | £1.43m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £669.82k | £81.80k | £918.67k | £1.12m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £325 | £1.43k | £29.49k | |
|
Incwm - Arall | £72.66k | £65.77k | £35.98k | £88.70k | £93.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.59m | £2.02m | £2.86m | £3.34m | £3.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £990.72k | £232.52k | £751.21k | £1.06m | £1.12m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.65k | £12.86k | £11.52k | £12.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.58m | £5.36m | £5.15m | £4.95m | £5.17m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £688.78k | £2.54m | £3.09m | £2.80m | £2.19m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £235.00k | -£315.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £891.81k | £1.46m | £1.64m | £1.68m | £1.31m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Chwefror 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Chwefror 2021 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 8 OCTOBER 1997, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17TH OCTOBER 2003, AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION OF NAME CHANGE ON 28TH JANUARY 2004
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION NATIONALLY FOR THE PUBLIC BENEFIT PARTICULARLY BY THE PRESENTATION OR PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS, CONCERTS AND EXHIBITIONS; EDUCATION AND EXHIBITIONS RELATING TO 20TH CENTURY MODERNIST ARCHITECTURE AND THE MODERN MOVEMENT, AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE VISUAL AND PERFORMING ARTS INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) DRAMA, MUSIC, FINE ART, ARCHITECTURE AND PHOTOGRAPHY. (2) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ROTHER, EAST SUSSEX AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISIONS OF THE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS BY PROVIDING, MAINTAINING AND MAKING AVAILABLE A THEATRE, ART GALLERY, PUBLIC HALL, RECREATION CENTRE AND OTHER FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION. (3) TO PRESERVE AND MAINTAIN FOR THE PUBLIC BENEFIT THE DE LA WARR PAVILION IN BEXHILL AND SUCH OTHER FEATURES ASSOCIATED WITH THE PAVILION AS ARE OF SPECIAL HISTORICAL OR ARCHITECTURAL INTEREST.
Maes buddion
ROTHER, EAST SUSSEX AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DE LA WARR PAVILION
MARINA
BEXHILL-ON-SEA
TN40 1DP
- Ffôn:
- 01424229126
- E-bost:
- karen.rye@dlwp.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window