ymddiriedolwyr MID AND NORTH ESSEX MIND
Rhif yr elusen: 1064309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ian Raymond La Touche Beaumont | Cadeirydd | 23 September 2020 |
|
|
||||
Linda Jane Phelan | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Jamie Hopkins | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Peter Pushman | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|
||||
Louisa Brewster | Ymddiriedolwr | 12 August 2017 |
|
|
||||
Mary Edwards | Ymddiriedolwr | 05 February 2016 |
|
|
||||
Peter Cheng | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.