Hanes ariannol Greenacre Trust Limited
Rhif yr elusen: 307530
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.83m | £5.81m | £5.81m | £4.07m | £395.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.29m | £5.17m | £5.37m | £4.20m | £233.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £79.32k | £95.50k | £48.76k | £43.51k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.20k | £17.65k | £21.38k | £15.57k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.53m | £5.53m | £5.69m | £3.84m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.49k | £12.46k | £19.37k | £218 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £206.14k | £162.18k | £31.52k | £171.47k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.28m | £5.15m | £5.36m | £4.17m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.26k | £18.48k | £8.89k | £22.20k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.