Hanes ariannol THE RICHARD ORMONDE SHUTTLEWORTH REMEMBRANCE TRUST

Rhif yr elusen: 307534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.15m £5.39m £5.88m £5.32m £6.08m
Cyfanswm gwariant £4.75m £4.85m £5.99m £5.23m £5.96m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £600.00k £700.00k £5.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £435.00k £332.00k £784.00k £256.00k £333.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £745.00k £1.28m £1.71m £1.84m £2.05m
Incwm - Weithgareddau elusennol £269.00k £671.00k £1.10m £934.00k £1.23m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.11m £2.40m £2.27m £2.29m £2.47m
Incwm - Arall £600.00k £701.00k £5.00k £1.00k £0
Incwm - Cymynroddion £232.00k £87.00k £54.00k £10.00k £35.25k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.72m £2.86m £3.34m £2.62m £3.45m
Gwariant - Ar godi arian £2.03m £1.99m £2.65m £2.61m £2.51m
Gwariant - Llywodraethu £107.00k £138.00k £131.00k £156.00k £217.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £255.00k £305.00k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £38.00k £38.00k £40.00k £38.00k £6.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0