Ymddiriedolwyr IFIC LIMITED
Rhif yr elusen: 1072681

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Carol Margaret Mclay | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Andrea Johanna Grisold | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Raman Sardana | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Ramona Marincas | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Barbara Catt | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Gehan Fahmy | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Jacob Gobte Nkwan Nurse | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Karin Ingrid Birgitta Lytsy | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Marilyn Cruickshank | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.