Hanes ariannol THE LIGHTHOUSE CHAPEL INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1110619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.97m £2.01m £1.21m £1.17m £1.25m
Cyfanswm gwariant £1.72m £2.12m £1.25m £1.40m £1.24m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.87m £1.92m £1.14m £1.06m £1.13m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £100.94k £94.35k £69.13k £111.07k £118.47k
Incwm - Arall £163 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.72m £2.04m £1.17m £18.15k £136.96k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £1.38m £1.10m
Gwariant - Llywodraethu £861.52k £948.51k £620.71k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £855.73k £1.10m £545.34k £18.15k £136.96k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £78.13k £85.92k £0 £0