ymddiriedolwyr MASJID AND MADRASAH AL-TAWHID TRUST
Rhif yr elusen: 1070735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHERAZ AHMED | Cadeirydd | 30 October 2016 |
|
|||||
Mohammad Waheed Farooq | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Shakeel Ahmed Kunwar | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Mustafa Idrees | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Nosheen Farooq | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Gulam Hussein Seedat | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Rizwan Ahmed | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Yusuf Patel | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
Sadiya Shaikh | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
Mehmud Patel | Ymddiriedolwr | 23 March 2001 |
|
|
||||
MOHAMMED SETHI | Ymddiriedolwr | 18 May 1998 |
|
|
||||
MOHAMED PATEL | Ymddiriedolwr | 18 May 1998 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.