Hanes ariannol GREENWICH HOUSING RIGHTS

Rhif yr elusen: 1089705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £404.89k £321.07k £391.91k £412.15k £469.39k
Cyfanswm gwariant £369.96k £331.98k £351.27k £379.25k £447.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £188.76k £140.00k £130.00k £111.41k £111.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £170.00k £60.24k £18.95k £120.00k £270.62k