Hanes ariannol WALWORTH GOLDEN OLDIES COMMUNITY CARE PROJECT
Rhif yr elusen: 1105403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.91k | £46.00k | £66.77k | £100.44k | £90.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.70k | £41.99k | £65.84k | £55.12k | £74.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.00k | £1.44k | £5.51k | N/A | £24.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.