ymddiriedolwyr TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK
Rhif yr elusen: 1112842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Donald Millward | Cadeirydd | 16 November 2023 |
|
|
||||
Hilda Cheong | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Xenia Beryl Middleton Wickett | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Anne Zaki | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Angela Evans | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
James Ford | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Valerie Monk | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Edmund Benjamin Rich | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Professor Paul Manrique Heywood | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.