Hanes ariannol CHICHESTER ART TRUST
Rhif yr elusen: 1067096
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.71k | £285.81k | £252.93k | £343.92k | £21.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.93k | £276.92k | £257.68k | £299.42k | £82.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.