Hanes ariannol VENTURE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1073115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £567.78k | £600.17k | £901.08k | £1.03m | £785.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £606.49k | £620.42k | £709.02k | £954.95k | £927.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £249.25k | £262.25k | £556.94k | £679.82k | £603.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £133.62k | £133.62k | £57.79k | £11.53k | £13.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £133.62k | £133.62k | £218.25k | £155.82k | £136.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £81.31k | £87.08k | £22.27k | £46.07k | £63.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £352.74k | £379.37k | £660.56k | £830.34k | £584.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £105 | £108 | £9 | £3 | £414 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £606.49k | £611.42k | £709.02k | £944.75k | £916.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £9.00k | £0 | £10.20k | £10.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.36k | £15.17k | £11.13k | £15.73k | £17.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.