Ymddiriedolwyr AFRICA SERVICES INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1062847

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Cook | Cadeirydd | 12 June 2024 |
|
|
||||
Amber Renee Thiessen | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Helen Shepherd | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Abdi Mahmoud | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Colin McDougall | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Anthony Paul Swanson | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Pin-Hsuan Chiang | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Tshepang Basupi | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
R Kenneth Thiel | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||
Richard Maples | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.