ymddiriedolwyr HARROW CARERS
Rhif yr elusen: 1062149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Broomhead | Cadeirydd | 05 May 2022 |
|
|
||||
Shalini Bhargava | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Varinder Paul Singh Ghuman | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|||||
DR Janice Karen Howkins | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
Peter Jones | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
MANOJ VARSANI | Ymddiriedolwr | 20 May 2014 |
|
|||||
PETER BEYNON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER KEEBLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.