THE WORLD EOD FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EOD IEDD training and operations. Reuse of armed conflict land
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cambodia
- Gwlad Thai
- Laos
- Rwanda
Llywodraethu
- 11 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
- 01 Mai 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £1 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 9 MAY 1997
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO IMPROVE PUBLIC SAFETY BY PROMOTING RESEARCH AND COLLECTING INFORMATION IN RESPECT OF TECHNIQUES FOR DISARMING DEVICES HAZARDOUS TO THE PUBLIC AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH AND INFORMATION-COLLECTING; (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN HAZARDOUS CLEARANCE OPERATIONS; AND (3) FOR THE RELIEF OF PERSONS WHO HAVE BEEN INJURED BY EXPLOSIVE DEVICES BY PROVIDING ASSISTANCE WITH THE MEDICAL CARE AND TREATMENT OF ADVANCED SURGICAL AND REHABILITATION TECHNIQUES AND THE TREATMENT OF THOSE WHO HAVE SUFFERED SUCH INJURIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window