Dogfen lywodraethu BRITISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS
Rhif yr elusen: 1062067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 21 MARCH 1997. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/07/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JUN 2016 as amended on 05 Aug 2019 as amended on 08 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION RESEARCH AND THE DEVELOPMENT OF ORAL AND MAXILLOFACIAL FACIAL SURGERY IN THE BRITISH ISLES. 2. TO ENCOURAGE AND ASSIST POSTGRADUATE EDUCATION STUDY AND RESEARCH IN ORAL AND MAXILLOFACIAL FACIAL SURGERY BY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.