Hanes ariannol BIBLE AND GOSPEL TRUST

Rhif yr elusen: 1110085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.05m £3.51m £5.60m £6.99m £7.94m
Cyfanswm gwariant £5.79m £5.65m £5.36m £6.27m £5.80m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £8.13k £3.54k £1.06m £183.86k £33.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.37k £1.40k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.97m £3.51m £4.50m £6.72m £7.74m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.40k £240 £1.57k £21.42k £114.66k
Incwm - Arall £45.43k £0 £43.04k £60.08k £53.26k
Incwm - Cymynroddion £1.00k £0 £0 £15.08k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.79m £5.65m £5.36m £6.27m £5.80m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £170.89k £180.28k £205.26k £241.63k £313.15k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0