THE EDUCATION RENAISSANCE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To develop schools and support teachers who put spiritual values at the centre of education. The Trust operates worldwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 19 Mai 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marita Anne Brewster | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Brendan Gorman | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Penelope Ann Moss | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
KATHARINE LOUISE BODDY | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
MARTIN KETTLE | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
Therese Glover | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
CHRIS REES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.95k | £177.29k | £272.35k | £74.85k | £181.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £396.92k | £250.28k | £660.34k | £316.16k | £194.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 29TH APRIL 1997
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EDUCATION AND IN PARTICULAR (A) THE PROVISION AND FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS THE MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF ANY SCHOOL FOR YOUNG PEOPLE UNDER THEN AGE OF 19 YEARS WHICH IN THE OPINION OF THE TRUSTEES SEEKS TO APPLY THE PRINCIPLES OF EDUCATION CONTAINED IN THE SCHEDULE ANNEXED HERETO AND (B) THE CREATION OF SCHOLARSHIPS AND BURSARIES AND PRIZES TO BE AWARDED TO PUPILS AT ANY SUCH SCHOOL (C) THE PUBLICATION OF MATERIALS TO BE USED AT ANY SUCH SCHOOL AND (D) THE FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE TRAINING OF TEACHERS AT ANY SUCH SCHOOL IN SUCH MANNER AS THEY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST JAMES SCHOOL
EARSBY STREET
LONDON
W14 8SH
- Ffôn:
- 02077278611
- E-bost:
- admin@ert.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window